Reports for Reynald Melly
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reynald Melly
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1157232, Commercial Registry Office Valais
Banque Raiffeisen Lienne-Sionne, à Saint-Léonard, société coopérative (FOSC no 6 du 13.01.2003, p. 16, publ. 808346).
Personne et signature radiée:
Melly, Reynald, de Nax, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Romailler, Paul-Albert, de Chermignon, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Charrex, Olivier, de Orsières, à Uvrier (Sion), membre, sans droit de signature.
Publication number: 1055612, Commercial Registry Office Valais
Association Perspective 379, à Monthey, toutes études historiques et philosophiques, etc..., association (FOSC no 192 du 04.10.1999, p. 6781).
Nouveau nom:
Association Perspective 379 en liquidation. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 09.07.2002.
Inscription ou modification de personnes:
Bruchez, Roger, de Saxon, à Monthey, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Cottet, André, de Monthey, à Monthey, président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Melly, Reynald, de Nax et Ayer, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].
Commercial Registry Office Valais
Association Perspective 379, à M o n t h e y, toutes études historiques etphilosophiques, etc... (FOSC du 14.11.1986, p. 4366).
Personnes et signatures radiées:
Royer, François, citoyen français, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Combe, Pierre-Yves, de Orbe et Genève, à Ollon, vice- président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Cottet, André, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Melly, Reynald, de Nax et Ayer, à Saint-Léonard, vice- président, avec signature collective à deux.