Reports for André Melly
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Melly
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2151581, Commercial Registry Office Valais, (626)
Cholaic SA, à Anniviers, CHE-101.515.069, société anonyme (No. FOSC 139 du 20.07.2011, Publ. 6264012).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Melly, André, de Anniviers, à Sierre, président, avec signature individuelle;
Melly, Rémy, de Anniviers, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Salamin, Michel-André, de Anniviers, à Anniviers, vice-président et caissier, avec signature individuelle;
Viaccoz, Françoise, de Anniviers, à Anniviers, administratrice et secrétaire, sans droit de signature;
Viaccoz, Jean-Claude, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Barmaz, Marcel, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature collective à deux;
Barmaz, Guy Pierre, de Anniviers, à Anniviers, vice-président, avec signature collective à deux;
Theytaz, Romain Georges, dit Georges, de Anniviers, à Anniviers, administrateur et caissier, avec procuration collective à deux avec le président ou le vice-président;
Melly, Lysiane, de Anniviers, à Sion, administratrice et secrétaire, sans droit de signature;
Zufferey Beeler, Janine, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 1278325, Commercial Registry Office Valais, (626)
Voyages l'Oiseau Bleu Agences SA, à Sierre, CHE-101.442.795, société anonyme (No. FOSC 85 du 05.05.2009, p. 25, Publ. 5004672).
Nouvelle adresse:
15, avenue Général Guisan, 3960 Sierre. [biffé: Conseil d'Administration : un à cinq membres].Inscription ou modification de personne(s): Melly, André, de Mont-Noble et Anniviers, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment:de Nax];
Melly, Pierre, de Mont-Noble, Anniviers et Sierre, à Sierre, président, avec signature collective à deux [précédemment:de Nax].
Publication number: 6731884, Commercial Registry Office Valais, (626)
Voyages 'L'Oiseau Bleu', Les Fils d'Alphonse Melly, à Sierre, CH-626.2.006.482-9, société en nom collectif (No. FOSC 220 du 14.11.2003, p. 19, Publ. 1260918). Selon contrat de transfert de patrimoine du 13.06.2012 les associés ont transféré certains actifs pour un montant de CHF 2'572'602.00 et certains passifs envers les tiers pour un montant de CHF 2'060'381.00 à la société anonyme 'Voyages L'Oiseau Bleu SA' à Sierre (CH-626.3.014.320-6).
Contre-prestation:
510 actions nominatives liées selon statuts d'une valeur nominale de CHF 1'000.00, entièrement libérées, le solde de CHF 2'221.00 constituant une créance des apporteurs envers la société.
Inscription ou modification de personne(s):
Melly, André, de Mont-Noble et Anniviers, à Sierre, associé, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax];
Melly, Jacques, de Mont-Noble et Anniviers, à Sierre, associé, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax];
Melly, Pierre, de Mont-Noble et Anniviers, à Sierre, associé, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax].