Reports for Janine Zufferey Beeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Janine Zufferey Beeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005581913, Commercial Registry Office Valais, (626)
Cholaic SA, à Anniviers, CHE-101.515.069, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2021, Publ. 1005316788).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey Beeler, Janine, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Melly, Lysiane, de Anniviers, à Sion, administratrice, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Augier, Stéphane, de Neuchâtel, à Anniviers, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur, sans droit de signature].
Publication number: 4003047, Commercial Registry Office Valais, (626)
Cholaic SA, à Anniviers, CHE-101.515.069, société anonyme (No. FOSC 220 du 13.11.2017, Publ. 3865513).
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey Beeler, Janine, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administratrice, caissière, sans droit de signature].
Publication number: 3865513, Commercial Registry Office Valais, (626)
Cholaic SA, à Anniviers, CHE-101.515.069, société anonyme (No. FOSC 105 du 02.06.2016, Publ. 2866365).
Modification des statuts:
18.11.2016.
Nouvelle adresse:
Route de Mission 16, 3961 Mission.
Autres adresses:
c/o Marcel Barmaz, Route des Effinecs 9, 3961 Mission.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans le BO et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Theytaz, Romain Georges, dit Georges, de Anniviers, à Crans-Montana, administrateur, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Augier, Stéphane, de Neuchâtel, à Anniviers, administrateur, sans droit de signature;
Zufferey Beeler, Janine, de Anniviers, à Crans-Montana, administratrice, caissière, sans droit de signature [précédemment: administrateur, sans droit de signature]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].