Reports for Marcel Melcher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Melcher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004885751, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Elektro Melcher AG, in St. Moritz, CHE-104.389.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.15, Publ. 5129332).
Firma neu:
Elektro Melcher AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Mitglied + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied + Sekretär + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle [bisher: RBT AG, in St. Moritz (CH-350.3.004.302-0)].
Publication number: 1639303, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Mario Melcher AG, in St. Moritz, CHE-100.051.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 10, Publ. 4848836).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3126446, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Südostschweiz Radio / TV AG, in Chur, CH-350.3.004.173-2, Die Gesellschaft bezweckt im Kanton Graubünden und in der Südostschweiz Konzessionen für lokale Radio- und Fernsehprogramme zu halten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 7, Publ. 2945984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in Zizers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Michael, von Niederbüren, in Trimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.