Reports for Stefan Meisser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Meisser
Newest SOGC notifications: Stefan Meisser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006105183, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar21 Asset AG, in Zürich, CHE-364.886.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisser, Stefan, von Davos, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzmann, Corinne, von Greifensee, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szewc, Beata, polnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006082629, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar21 AG, in Zürich, CHE-110.337.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2024, Publ. 1005955793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisser, Stefan, von Davos, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Kurt, von Bitsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szewc, Beata, polnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005766086, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stromsee AG, in Altendorf, CHE-286.498.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666804).
Firma neu:
Stromsee AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meisser, Stefan, von Davos, in Greifensee, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].