Reports for Pierre-Alain Jules Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pierre-Alain Jules Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005877047, Commercial Registry Office Jura, (670)
PRINCE FILM SA, à Haute-Sorne, CHE-100.505.803, société anonyme (No. FOSC 141 du 23.07.2010, p.11, Publ. 5741688).
Nouvelle raison sociale:
PRINCE FILM SA en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 27.10.2023, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personne(s):
Meier, Pierre-Alain, de Gempen, à Undervelier (Haute-Sorne), administrateur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil, avec signature individuelle];
Meier, Chaya Indira Alice, de Gempen, à Undervelier (Haute-Sorne), liquidatrice, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005610483, Commercial Registry Office Jura, (670)
Outside the Box Sàrl, à Delémont, CHE-168.759.363, société à responsabilité limitée (No. FOSC 149 du 06.08.2019, Publ. 1004690936).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meier, Pierre-Alain, de Gempen, à Undervelier, avec procuration individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Spicher, Thierry Edgar, de Ueberstorf, à Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Conforti, Sebastiano Andrea Dimitri, de Paradiso, à Lausanne, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Ströhle, Christian Alexander, de Bern, à Bern, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005601922, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative du cinéma "La Grange", à Delémont, CHE-100.059.672, société coopérative (No. FOSC 168 du 31.08.2017, Publ. 3726419).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative du cinéma "La Grange" en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Suzanne Maître-Schindelholz, Rue des Herbages 3, 2800 Delémont. Suivant procès-verbal de son assemblée générale du 24.09.2022, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jobin, Muriel Aurélie Elodie, de La Baroche, à Mervelier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Ribeaud, Marc Paul, de Coeuve, à Delémont, membre de l'administration, avec signature collective à deux;
Cattin-Friche, Madeleine Germaine, de Les Bois, à Delémont, membre de l'administration, sans droit de signature;
Lüthi, Stéphanie, de Halten, à Delémont, membre de l'administration, sans droit de signature;
Meier, Pierre-Alain Jules, de Gempen, à Undervelier (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature;
Philippe, Carla, de Delémont, à Delémont, membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Girod, Gabrielle Madeleine, de Valbirse, à Delémont, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: gérante, avec signature individuelle];
Maître-Schindelholz, Suzanne Isabelle Amélie, de Clos du Doubs, à Delémont, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: présidente de l'administration, avec signature collective à deux].