Reports for Peter Werner Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Werner Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005765978, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tschiemer & Schenkel AG, in Matten bei Interlaken, CHE-107.191.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S.0, Publ. 6597162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Stephan, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Peter, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Roman, von Blumenstein, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5246786, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft CREA-HOUSE, Interlaken, in Interlaken, CH-092.5.012.218-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1999, S. 8454).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Firma neu:
CREA-HOUSE Genossenschaft.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Eichzun 4, 3800 Unterseen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist zur Uebernahme eines Anteilscheines von CHF 1'000.-- verpflichtet.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassler, Richard, von Koblenz und Dotzigen, in Faulensee (Spiez), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stewart, Sandra, von Zürich und Mettau, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Meier, Peter, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Roland, von Glarus, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Matten bei Interlaken];
Graul, Stéphane, von Semsales, in Interlaken, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Pia, von Seedorf BE, in Interlaken, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:Marti, Pia, von Glarus, in Matten bei Interlaken].
Publication number: 2058482, Commercial Registry Office Berne, (36)
Peter Meier Ingenieuring AG, in Interlaken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2002, S. 3, Publ. 599930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter Werner, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Meier, Stephan, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.