Reports for Peter Heinz Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Peter Heinz Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004622832, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A-P-S AquaProcessService GmbH, in Dürrenäsch, CHE-114.533.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanch-Schori, Kornelia, von Savigny, in Dürrenäsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter Heinz, von Hallwil, in Dürrenäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4002431, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A-P-S AquaProcessService GmbH, in Dürrenäsch, CHE-114.533.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, Publ. 6367568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter Heinz, von Hallwil, in Dürrenäsch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6367568, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A-P-S AquaProcessService GmbH, in Reinach AG, CH-400.4.030.996-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 1, Publ. 4689468).
Statutenänderung:
20.09.2011.
Sitz neu:
Dürrenäsch.
Domizil neu:
Breitacherstrasse 15, 5724 Dürrenäsch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanch-Schori, Kornelia, von Savigny, in Dürrenäsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Reinach AG];
Meier, Peter Heinz, von Hallwil, in Dürrenäsch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Reinach AG und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schweizer-Nobs, Sandra, von Savigny und Oberdorf BL, in Le Mont-sur-Lausanne, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].