Reports for Michelle Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michelle Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005628008, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
trios gmbh, in Gretzenbach, CHE-483.208.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088320).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Firma neu:
trios gmbh in Liquidation.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
bei Benno Mattarel, Aarburgerstrasse 6, 4601 Olten 1 Fächer. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michelle, von Baden, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Aviolat, Yvonne Brigitte, von Baden, in Bilgola Plateau (AU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Mattarel, Benno, von St. Gallen, in Olten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004742490, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
trios gmbh, in Gretzenbach, CHE-483.208.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michelle, von Baden, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dottikon].
Publication number: HR02-1004685072, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
trios gmbh, in Gretzenbach, CHE-483.208.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, S.0, Publ. 2251613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Aviolat, Yvonne Brigitte, von Baden, in Bilgola Plateau (AU), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gretzenbach];
Meier, Francis Roland, von Baden, in Bilgola Plateau (AU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gretzenbach];
Meier, Michelle, von Baden, in Dottikon, mit Einzelunterschrift.