Reports for Markus Wilhelm Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Wilhelm Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005261453, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
uneco Energie Schweiz AG, bisher in Sumvitg, CHE-112.578.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200805).
Statutenänderung:
14.07.2021.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Leopoldstrasse 13, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus Wilhelm, von Bäretswil, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaffart, Carmen, von Ferenbalm, in Rorschach, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Coulibaly, Mory, belgischer Staatsangehöriger, in Olen (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barcikowski, Eduard Marek, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Schüpfheim, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004587865, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
nbp - new bio power GmbH, in Arbon, CHE-229.826.737, Gartenstrasse 11, 9320 Arbon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Line die Planung, Ausführung sowie den Unterhalt von Garten-, Park- und Friedhofsanlagen sowie den Handel mit Pflanzen, Geräten und Baumaterialien. Hinzu kommt die Produktion von Biodünger und CO2-neutralen Bioenergieträgern aus biogenen Reststoffen. Sie ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch Grundstücke erwerben oder veräussern, Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, um das Geschäft im In- und Ausland zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 18.01.2019 Sachwerte, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 29.01.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zeller, Georg, von Appenzell, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, Markus Wilhelm, von Bäretswil, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004554468, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
uneco Energie Schweiz AG, in Sumvitg, CHE-112.578.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3757375).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus Wilhelm, von Bäretswil, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Coulibaly, Mory, belgischer Staatsangehöriger, in Olen (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.