Reports for Lukas Marc Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Marc Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006075228, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Levart GmbH, in Zürich, CHE-308.814.433, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229728).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas Marc, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Förster, Lisa, deutsche Staatsangehörige, in Käshofen (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004692797, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TS Travel Smart GmbH, bisher in Ehrendingen, CHE-115.513.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658360).
Statutenänderung:
25.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gertrudstrasse 46, 8003 Zürich. [Diese Bemerkung wird gestrichen.] [gestrichen: Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.].
Vinkulierung neu:
[Diese Bemerkung wird gestrichen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004658360, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TS Travel Smart GmbH, in Ehrendingen, CHE-115.513.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Beat, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.