Reports for Lukas Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Lukas Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005952187, Commercial Registry Office Berne, (36)
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, in Bern, CHE-108.683.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Marco, von Ried bei Kerzers, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Thomas, von Oberentfelden, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Werner, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volkart, Martin, von Bülach, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Lukas, von Heiden, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Sabine, von Eggiwil, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005885121, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kursaal Bern AG, in Bern, CHE-106.015.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Lukas, von Heiden, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren, Lorenz, von St. Stephan, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004762331, Commercial Registry Office Berne, (36)
Parkleitsystem Bern AG, in Bern, CHE-104.376.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, S.0, Publ. 1605589).
Statutenänderung:
23.10.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].
Aktien neu:
280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 260 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Beat, von Val Müstair, in Bühl bei Aarberg (Bühl), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Markus, von Nunningen, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battaglia, Bruno, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karlen, Stefan, von Boltigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Lukas, von Heiden, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.