Reports for Jost Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jost Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3240755, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CHE-103.285.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, Publ. 5570548).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Ernst Nussbaum, Hinter Hammer 39, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hansjörg, von Langnau im Emmental, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaum, Ernst jun., von Worb, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5355568, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CH-240.5.000.044-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 12, Publ. 1187184).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Emil Heer, Hintere Schmiedenmatt 47, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Heinz, von Reinach AG, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Emil, von Horw, in Herbetswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].