Reports for Alex Werner Meier
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Werner Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004771279, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Presta-Stiftung, in Oberegg, CHE-109.780.586, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heupel, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Alex, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Bürs (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Patrick Rolf, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krötz, Roland Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Nendeln (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2446799, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Berichtigung des im SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S. 3, publizierten TR-Eintrages Nr. 391 vom 18.06.2014Presta-Stiftung, in Oberegg, CHE-109.780.586, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1569201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Guido, von Kerns, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Ludesch (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berginz, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kerbleder, Anette Maria, österreichische Staatsangehörige, in Schaanwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Alex, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Publication number: 1569201, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Presta-Stiftung, in Oberegg, CHE-109.780.586, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S. 0, Publ. 6525632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Josef, von Oberegg, in Oberegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Kurt, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Nendeln (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kogel, Dr. Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Eschen (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuerstein, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Haag, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (FL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Bernhard, von Oberegg, in Oberegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Barthlomäberg (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Bürs (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heupel, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russenberger, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berginz, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Guido, von Kerns, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kerbleder, Anette Maria, österreichische Staatsangehörige, in Schaanwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Peter, von Bubendorf, in Mauren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Alex, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.