Reports for Rosella Medori
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rosella Medori
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005142228, Commercial Registry Office Zug, (170)
TriMED Healthcare GmbH, in Zug, CHE-151.964.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1694531).
Firma neu:
TriMED Healthcare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medori, Rosella, italienische Staatsangehörige, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004566534, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
MIAC AG, in Basel, CHE-347.922.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medori, Rosella, italienische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borgwardt, Prof. Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Christoph, von Glarus Nord, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 2504583, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
MIAC AG, in Basel, CHE-347.922.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radü, Prof. Dr. Ernst Wilhelm, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Dr. Rudolf, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medori, Rosella, italienische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würfel, Dr. Jens Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
rm treuhand gmbh (CHE-109.097.621), in Allschwil, Revisionsstelle [bisher: rm treuhand gmbh (CH-280.4.004.686-1)].