Reports for Morgan Medin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Morgan Medin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005640591, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eri GU AG, in Oberrohrdorf, CHE-376.218.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medin, Morgan, schwedischer Staatsangehöriger, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005527969, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ERI Bau AG, bisher in Oberrohrdorf, CHE-114.410.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474519).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Firma neu:
RBÄ BAU AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Dammstrasse 17, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osmani, Valmir, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medin, Morgan, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Roman Andreas, von Knutwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005431584, Commercial Registry Office Aargau, (400)
M-Tech Immobilien AG, in Oberrohrdorf, CHE-346.937.775, Vorderi Böde 1, 5452 Oberrohrdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Renovation, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Eigentumswohnung STW Oftringen/2398-1 und den Aussenparkplatz SDR Oftringen/2398-6 zum Preis von höchstens CHF 570'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Osmani, Valmir, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medin, Morgan, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medin, Gunilla, schwedische Staatsangehörige, in Höllviken (SE), mit Einzelunterschrift;
Osmani, Blerina, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Einzelunterschrift.