Reports for Martin Mechlinski
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Mechlinski
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005412659, Commercial Registry Office Aargau, (400)
smart-fed AG, in Bad Zurzach, CHE-282.048.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713296).
Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mechlinski, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].
Publication number: HR02-1004713296, Commercial Registry Office Aargau, (400)
smart-fed AG, in Aarburg, CHE-282.048.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4161633).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Sitz neu:
Bad Zurzach.
Domizil neu:
Neubergstrasse 20, 5330 Bad Zurzach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mechlinski, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarburg].
Publication number: HR02-1004511791, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SAQ - QUALICON AG, in Olten, CHE-105.862.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3405085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Josef, von Goldach, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Dr. Jürg, von Altstätten und Küsnacht ZH, in Oberwil BL, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mechlinski, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettwiler, Felix, von Reigoldswil, in Oberdorf (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petrin, Peter, von Schlieren, in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Daniel, von Reiden, in Oberwil-Lieli, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Christoph, von Zürich, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Labio, Sandro, von Steinen, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.