Reports for Louis Max
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Louis Max
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2951085, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Foyers-Ateliers St-Hubert, à Sion, CHE-106.093.590, fondation (No. FOSC 213 du 03.11.2015, Publ. 2459209).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dussex, Charles, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Barman, Jean-Claude, de Massongex, à Saint-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Roduit, Brigitte, de Saillon, à Fully, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Délèze, Simon, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fournier, Serge, de Nendaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Multone, Christian, de Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Voumard, Thierry, de Courtelary, à Sierre, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fragnière, Cédric, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Roland, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Quennoz, Marc, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 5293822, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, fondation (FOSC no 16 du 26.01.2009, p. 22, publ. 4845554).
Personnes et signatures radiées:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président];
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 3240518, Commercial Registry Office Valais
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, c/o Maurice Lovey, Route de Senaire, 1937 Orsières, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
21.12.2005, 3.02.2006.
But:
encourager, par une aide financière, la participation des familles, des jeunes, des malades, des handicapés et des pèlerins du Valais au pèlerinage d'été de la Suisse romande à Lourdes.
Organisation:
Conseil de fondation de 5 membres;
bureau de 3 membres;
organe de révision.
Personnes inscrites:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Mayor née Maye, Myriam, de Chamoson et Saint-Martin VS, à Sion, secrétaire du conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président;
Pralong, Michel, de Saint-Martin VS, à Suen (Saint-Martin VS), caissier et membre du bureau, avec signature collective à deux avec le président;
Voide, Marius, de Saint-Martin VS, à Sion, membre du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.