Reports for Rolf Maurer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Maurer
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Maurer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4334756, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ELCOTHERM AG, in Vilters-Wangs, CH-320.3.040.991-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2007, S. 11, Publ. 4136100).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Maurer, Rolf, von Schmiedrued, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Wald AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, René, von Menznau, in Olten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichholzer, Friedrich genannt Fritz, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Thomas, von Nebikon, in Fläsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2073072, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ELCOTHERM AG, in Vilters-Wangs, Vertrieb und Unterhalt von Produkten der Wärmeerzeugung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 10, Publ. 889064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Wald AR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter Richard, von Wald ZH, in Schindellegi (Feusisberg), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Rolf, von Schmiedrued, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Strebel, Rudolf, von Mägenwil, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Lampert, Patrick, von Fläsch, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Jacqueline, von Trub, in Bäch SZ (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elco Energiesysteme AG, in V i l t e r s - W a n g s, Vertrieb und Unterhalt von Produkten der Wärmeerzeugung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2000, S. 433).
Statutenänderung:
15.07.1999.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.- [bisher: CHF 25'000'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-.
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.- [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 50.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.07.1999 werden 480'000 Namenaktien zu CHF 50.- vernichtet und zurückgezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.10.1999 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Alfred, von Stettfurt, in Etzwilen (Wagenhausen), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Rudolf, von Mägenwil, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candrian, Paul, von Duvin, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Maurer, Rolf, von Schmiedrued, in Oberentfelden, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].