Reports for Denise Nägeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Nägeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005058735, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AUSBILDUNGSZENTRUM HOLZBAU KANTON ZÜRICH, in Buchs (ZH), CHE-294.214.963, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, S.0, Publ. 3694471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Traugott, von Rorbas, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Richard, von Kloten, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Michael, von Affoltern am Albis, in Knonau, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ade, Bernhard Manuel, von Bülach, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Dominic, von Zürich, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugener, Jürg, von Stein (AR), in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rusch, Reinhard, von Appenzell, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Denise, von Rüdlingen, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Matzinger, Denise, in Rüdlingen].
Publication number: 3607157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AUSBILDUNGSZENTURM HOLZBAU KANTON ZÜRICH, in Buchs ZH, CHE-294.214.963, Furtbachstrasse 26, 8107 Buchs ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.06.2017, 22.06.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Ausbildung von Lernenden Zimmermann/Zimmerin EFZ und Holzbearbeiter/-in EBA aus dem Kanton Zürich. Die entsprechende Ausbildung erfolgt im Rahmen des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 19. April 1978 bzw. der jeweils betreffenden Berufsbildung geltenden Gesetzgebung. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Frischknecht, Richard, von Kloten, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eymann, Daniel Dieter, von Linden, in Remetschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Peter, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Traugott, von Rorbas, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Alexander Matthias, von Buchberg, in Wasterkingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle;
Matzinger, Denise, von Rüdlingen, in Rüdlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.