Reports for Dorothee Matter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dorothee Matter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 999093, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lungenliga Aargau, in Aarau, CHE-112.865.898, Verein (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6927318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Regula Bertha, von Zürich, in Klingnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Dorothee, von Aarau, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6497394, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PWM Patrick Walde Management GmbH, bisher in Risch, CH-400.4.025.350-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 25, Publ. 5726354).
Gründungsstatuten:
02.04.2004.
Statutenänderung:
16.12.2011.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Hohlgasse 47, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Unternehmensberatung und Durchführung von Seminaren;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Bruno, von Kienberg, in Kienberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walde, Patrick, von Aarau, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Matter, Dorothee, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6434398, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lungenliga Aargau, in Aarau, CH-400.6.034.763-9, Hintere Bahnhofstrasse 6, 5000 Aarau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2004.
Zweck:
Bekämpfung von Lungenkrankheiten, Atembehinderungen, Tuberkulose und Allergien sowie Förderung der Gesundheit;
Heimtherapie, Impfdienst, psychosoziale Beratung und Betreuung von Lungenkranken, Atembehinderten und Tuberkulosekranken, psychosoziale Beratung von Langzeitkranken im Bereich Herz/Kreislauf und Stoffwechsel.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und Gönnerschaft.
Organisation:
Generalversammlung, Kantonalvorstand und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Baumberger, Dr. Roger, von Kirchleerau, in Schöftland, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Regula Bertha, von Zürich, in Klingnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Dr. Martin Ernst, von Basel, in Rombach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Brigitta, von Obersiggenthal, in Stein AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vollenweider, Elisabeth, von Benzenschwil, in Benzenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weng-Bornholt, Dr. Tania Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller-Keller, Edith Anna, von Sigriswil, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Marcello, von Oberentfelden, in Staufen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremminger, Mirjam, von Zürich, in Auenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Claudia Sonja, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Dorothee, von Aarau, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vielemeyer, Thomas Heinrich, von Basel, in Bättwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.012.024)[CH-400.9.002.498-5], in Aarau, Revisionsstelle.