Reports for Andreas Matter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Matter
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Matter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2947037, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Solarkraftwerk Wohlen, in Wohlen bei Bern, CHE-102.571.372, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, Publ. 5667828).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Domizil neu:
c/o Thomas Buchmüller, Falkenriedweg 16, 3032 Hinterkappelen.
Weitere Adressen:
Postfach 337, 3032 Hinterkappelen.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Fritz, von Grindelwald, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfstein , Urs, von Laupen, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köstner-Gilgen, Liselotte Ruth, von Rüeggisberg, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Christian, von Basel, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmüller, Thomas, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Andreas, von Muhen, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerler, Ilka, deutsche Staatsangehörige, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herrmann, Anita, von Rohrbach, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5667828, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Solarkraftwerk Wohlen, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.000.315-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2009, S. 2, Publ. 4815396).
Statutenänderung:
21.04.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt: die Errichtung, den Betrieb und die Förderung von Anlagen, welche aus erneuerbaren Energiequellen Elektrizität oder Wärme erzeugen, die vor Ort verwendet oder in das öffentliche Netzt eingespiesen werden, oder zur autarken Energieversorgung von netzunabhängigen Objekten dient;
die Aufklärung, Beratung, Planung und sachgerechte Information über die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen sowie über Möglichkeiten eines sparsamen Energieverbrauches in der Gemeinde, in Zusammenarbeit mit interessierten Stellen und Behörden. Im Weiteren vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.05.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kärle, Jürg, von Recherswil, in Kernenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Andreas, von Muhen, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Innerberg].
Publication number: 4815396, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Solarkraftwerk Wohlen, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.000.315-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 10.02.1997, S. 881).
Domizil neu:
c/o Urs Klopfstein, Gassackerstrasse 28, 3033 Wohlen bei Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Martin, von Weiach, in Innerberg bei Säriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Claire, von Guggisberg und Fischenthal, in Hinterkappelen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Stefan, von Bubendorf und Bäretswil, in Hinterkappelen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Wilfried, von Deutschland, in Uettligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Känzig, Peter, von Oberbipp, in Hinterkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Andreas, von Muhen, in Innerberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Innerberg bei Säriswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dini, Silvio, von Blatten, in Hinterkappelen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kärle, Jürg, von Recherswil, in Kernenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Fritz, von Grindelwald, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfstein, Urs, von Laupen, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köstner-Gilgen, Liselotte Ruth, von Rüeggisberg, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.