Reports for Stefan Mattenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Mattenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Mattenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3783721, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GastroSocial Pensionskasse, in Aarau, CHE-102.885.020, Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wertli, Björn, von Spreitenbach, in Spreitenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Stefan, von Birr, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nasciuti, Patrick, von Onsernone, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5812842, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Holcim Group Support Ltd, in Holderbank AG, CH-400.3.925.168-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 2, Publ. 5504346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Langenthal, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Georges, von Escholzmatt, in Lenzburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Richard, von Ziefen, in Rupperswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verhagen, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Walt, Flooris, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Stefan, von Birr, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Göhlsdorf, Hanno, deutscher Staatsangehöriger, in Veltheim AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imholz, Patrick, von Altdorf UR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Clough, Tom, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letellier, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwinggi, Alois, von Gettnau, in Küssnacht SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Peter, von Fläsch, in Stäfa, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bluntschli, Charles, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoogeveen, Cornelia Maria B., niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Manuela, von Wettingen, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Friedrich, von Aarau, in Hausen bei Brugg , mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thackwray, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Roland, von Dürnten, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Hans Rudolf, von Trub, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wögerbauer, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3995432, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Holcim Group Support (Jona) Ltd, in Rapperswil-Jona, CH-350.3.003.929-0, Beratung in- und ausländischer Unternehmen etc., insbesondere auf dem Gebiet des Zementes usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 11, Publ. 3851510).
Statutenänderung:
5.06.2007.
Firma neu:
Cemroc Ltd.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heé, Dr. Hansueli, von St. Gallen, in Meilen, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Benoît H., französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (B), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Urs, von Riggisberg, in Bäch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli-Tagmann, Caterina genannt Catherine, von Aristau und Dietikon, in Dietikon, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hässig, Christof, von Rieden, in Rieden SG (Rieden), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Bernhard, von Meggen und Wängi, in Opfikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doerr, Dr. Peter, von Zürich, in Elgg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letellier, Gerard, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Stefan, von Birr, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perot, Roberto, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pscheid, Peter, von Unterägeri, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spillmann, Urs, von Hedingen und Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Akermann, Markus, von St. Gallen, in Prangins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wind, Dr. Christian, von Arlesheim, in Feusisberg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clough, Thomas genannt Tom, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Dr. Thomas, von Stein AR, in Herrliberg, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Paul, von Uzwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häsler, Pierre, von Lütschental, in Jona (Rapperswil-Jona), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Roland, von Dürnten, in Jona (Rapperswil-Jona), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Roland, von Solothurn und Oberdorf SO, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gambling, Anne, australische Staatsangehörige, in Jona (Rapperswil-Jona), Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Fürer, Myrta, von Aeugst am Albis, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Theophil, von Hemmental, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Dietiker, Daniel, von Thalheim AG, in Döttingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Beat, von Zürich und Dagmersellen, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor];
Küderli, Thomas L., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meer, Paul, von Eriswil, in Reichenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].