Reports for Silvia Bernhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Bernhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004912414, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sytec Bausysteme AG, in Neuenegg, CHE-103.556.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Helmuth, von Rüschegg, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Lorenz, von Meinisberg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederwangen b. Bern (Köniz)];
von Känel, Helena, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Bernhard, Silvia, von Eriswil, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sacchetti, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee].
Publication number: 3242660, Commercial Registry Office Berne, (36)
Frima-pac AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.807-6, Grosshandel mit modernen Artikeln des täglichen Bedarfs, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2005, S. 3, Publ. 2969802).
Domizil neu:
Industrie Buchmatt 19-25, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Silvia, von Eriswil, in Lützelflüh, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Sybille, von Fahrni, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schwitter, Patrick, von Pfäfers, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imoberdorf, Manuela, von Münster-Geschinen, in Niederried bei Kallnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blaser, Martin, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
MT + D AG, in B u r g d o r f, Herstellung von Montage von Metallbauteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.1998, S. 5787).
Statutenänderung:
03. 09.1999.
Firma neu:
Frima-pac AG.
Zweck neu:
Grosshandel mit modernen Artikeln des täglichen Bedarfs. Bezweckt zudem den Handel mit Verpackungssystemen und Werbematerial. Kann Liegenschaften kaufen oder verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital neu:
CHF 220 000 [bisher: CHF 100 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220 000.
Aktien neu:
220 Namenaktien zu CHF 1000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.].
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.09.1999 die «Frima-pac AG» , in Burgdorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 1 385 530.34 und Passiven von CHF 1 066 091.30 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 120 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000 der übernehmenden Gesellschaft .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Heinz, von Oberthal, in Kirchberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied];
Luginbühl-Kohler, Maria Magdalena, von Oberthal, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mathys, Silvia, von Eriswil, in Lützelflüh, mit Einzelprokura.