Reports for Markus Ulrich Mathis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Ulrich Mathis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005390970, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Heavydrive GmbH Schweiz, in Freienbach, CHE-418.350.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Beat, von Wiedlisbach, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Übelacker, Günter Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Donauwörth (DE), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Überlacker, Günter Franz];
Mathis, Markus Ulrich, von Jenaz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005356147, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Renercon Betriebs AG, in Knonau, CHE-109.578.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, René, von Diegten, in Knonau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kennel Schnider, Andrea, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Markus Ulrich, genannt Marco, von Jenaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Jaag, Elisabeth, genannt Lisette, von Zürich, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Heinz, von Aeschlen, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004710637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Renercon BON AG, in Knonau, CHE-286.070.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265717).
Firma neu:
Renercon BON AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Andreas, von Diegten, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathis, Markus Ulrich, genannt Marco, von Jenaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].