Reports for Inés Mateos Cremonini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Inés Mateos Cremonini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005900046, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein wildwuchs, in Basel, CHE-420.593.769, Verein (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707452).
Statutenänderung:
17.05.2023.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die regelmässige Durchführung unterschiedlicher künstlerischer Formate, Projekte und Debatten im Raum Basel und positioniert sich in den Themenbereichen Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Das künstlerische Konzept von Wildwuchs denkt Diskriminierungsstrukturen übergreifend. Wildwuchs setzt sich für die Verbesserung von Zugängen zu Kultur ein, damit Menschen aus allen Lebensbereichen aktiv und gleichberechtigt am kulturellen Leben teilnehmen und teilhaben können. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Diskriminierungserfahrungen sind in den Strukturen der ganzen Organisation sichtbar und mitverantwortlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004958006, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
neues marthastift, in Basel, CHE-108.050.692, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiévent, Fabienne, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Richard, von Gränichen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3570329, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Marthastift, in Basel, CHE-108.050.692, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Josef Anton, genannt Toni, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iselin, Dr. Helen, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Verena, von Gondiswil, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatti, Dr. Daniel, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schniepper, Dominik, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leyhe, Prof. Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiévent, Fabienne, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.