Reports for Lucas Massé
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucas Massé
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005946855, Commercial Registry Office Valais, (626)
Nanoxi Sàrl, à Sion, CHE-438.030.738, société à responsabilité limitée (No. FOSC 235 du 04.12.2023, Publ. 1005900493).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fässler, Gilles, de Val de Bagnes, à Conthey, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rudaz, Blaise, de Chalais, à Chalais, associé et gérant, secrétaire, avec signature collective à deux, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00;
Massé, Lucas, de La Chaux-de-Fonds, à Conthey, associé, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Spektrum SA (CHE-303.631.210), à Sion, associée, pour 33 parts sociales de CHF 1'000.00;
Constantin, Lucas, de Mont-Noble, à Sion, gérant, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005900493, Commercial Registry Office Valais, (626)
Nanoxi Sàrl, à Sion, CHE-438.030.738, société à responsabilité limitée (No. FOSC 202 du 18.10.2019, Publ. 1004741033).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vionnet, Olivier, de Attalens, à Saint-Légier-La Chiésaz, associé, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Fässler, Gilles, de Val de Bagnes, à Conthey, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Bagnes, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Rudaz, Blaise, de Chalais, à Chalais, associé et gérant, secrétaire, avec signature collective à deux, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, avec signature collective à deux avec Gilles Fässler ou Olivier Vionnet, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00];
Massé, Lucas, de La Chaux-de-Fonds, à Conthey, associé, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, avec signature collective à deux avec Gilles Fässler ou Olivier Vionnet, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 1410897, Commercial Registry Office Valais, (626)
Nanoxi Sàrl, à Sierre, CHE-438.030.738, société à responsabilité limitée (No. FOSC 69 du 07.04.2011, Publ. 6112448).
Modification des statuts:
14.03.2014, 14.03.2014.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route de l'Aéroport 9, 1950 Sion.
Nouveau capital social:
CHF 33'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Rudaz, Blaise, de Chalais, à Chalais, associé, avec signature collective à deux avec Gilles Fässler ou Olivier Vionnet, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Massé, Lucas, de La Chaux-de-Fonds, à Conthey, associé, avec signature collective à deux avec Gilles Fässler ou Olivier Vionnet, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fässler, Gilles, de Bagnes, à Conthey, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Faessler, Gilles]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].