Reports for Gert Ch. Massatti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gert Ch. Massatti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4353717, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Limec Alpha GmbH, in Altendorf, CHE-114.291.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2165013).
Statutenänderung:
06.07.2018.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Rebbergstrasse 13d, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massatti, Gert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feusisberg].
Publication number: 2165013, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
elma tt Transformatoren GmbH, in Altendorf, CHE-114.291.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 27, Publ. 5089064).
Statutenänderung:
11.05.2015, 18.05.2015.
Firma neu:
Limec Alpha GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Limec Alpha LLC).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Verkauf von elektronischen, elektrischen und mechanischen Komponenten sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pusar Anton, von Slowakische Republik, in Medvode (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., in Ljubljana (SK), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Strebel, Hans Peter, von Aristau, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massatti, Gert, österreichischer Staatsangehöriger, in Schindellegi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].