Reports for Julien Martignoni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Julien Martignoni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006036173, Commercial Registry Office Valais, (626)
Hera Home Sàrl, à Grimisuat, CHE-161.820.211, Rue du Tunnel 28, 1971 Champlan (Grimisuat), société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.03.2024. 08.05.2024.
But:
La société a pour but le courtage immobilier, la gérance d'immeubles, l'administration d'immeubles ainsi que toutes autres activités dans le domaine immobilier, telles que l'achat, la vente, la location, la rénovation, la mise en valeur de biens immobiliers, sauf les opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y rapportant. La société peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut en outre accorder ou demander des prêts à ses associés, ses filiales ou des parties liées et réaliser toutes transactions commerciales, financières ou autres poursuivant directement ou indirectement son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Grimisuat, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Burrin, Aurélia, de Chamoson, à Grimisuat, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 29.04.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1005385984, Commercial Registry Office Valais, (626)
Eco Project SA, à Savièse, CHE-159.480.376, société anonyme (No. FOSC 250 du 23.12.2020, Publ. 1005056880).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Voutaz , Maëlle Anna, de Sembrancher, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tolo, Jean Pierre Robert, ressortissant français, à La Chaux-de-Fonds, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
D'Amore, Julien, de Lausanne, à Hermenches, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR01-1005056880, Commercial Registry Office Valais, (626)
Eco Project SA, à Savièse, CHE-159.480.376, Rue Chantemerle 35, 1965 Savièse, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.11.2020. 16.12.2020.
But:
Le courtage immobilier, la gérance d'immeubles, l'administration d'immeubles ainsi que toutes autres activités dans le domaine immobilier, telles que l'achat, la vente, la location, la rénovation, la mise en valeur de biens immobiliers, sauf les opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par courrier recommandé.
Personne(s) inscrite(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Voutaz , Maëlle Anna, de Sembrancher, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.12.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.