Reports for Therese Marti-Leist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Therese Marti-Leist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4686588, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Regioinvest Immobilien Treuhand AG, in Derendingen, CH-400.3.023.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 12, Publ. 4597500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Philipp, von Etziken, in Derendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Leist, Therese, von Etziken, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Fluri, Petra, von Etziken und Luterbach, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4597500, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Regioinvest Immobilien Treuhand AG, in Derendingen, CH-400.3.023.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 12, Publ. 2574578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Leist, Therese, von Etziken, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2574578, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Regioinvest Immobilien Treuhand AG, bisher in Aarau, CH-400.3.023.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10142).
Statutenänderung:
24.11.2004.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
Lindenstrasse 2, 4552 Derendingen.
Zweck:
Vermittlung von Investanteilen, Erwerb und Verkauf von Beteiligungen und Immobilien, Liegenschaftenverwaltung sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Kann auf eigene oder fremde Rechnung Liegenschaften erwerben, bewirtschaften, überbauen, erneuern und verkaufen sowie in diesem Zusammenhang Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgt durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochstrasser, Urs, von Aarau und Auenstein, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
P. Weber Treuhandbüro, in Rohr AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Philipp, von Etziken, in Derendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Fluri, Petra, von Etziken und Luterbach, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Leist, Therese, von Etziken, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle.