Reports for Ernst Marti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Marti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3620355, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rübenring Genossenschaft für einen wirtschaftlichen Rübenverlad, in Aarberg, CHE-104.338.208, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980677).
Statutenänderung:
12.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Ernst, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaillet, Yves, von Haut-Vully, in Mur (Vully) FR (Haut-Vully), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Martin, von Madiswil, in Ipsach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Andreas, von Signau, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gyger, Matthias, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Stefan, von Siselen, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Anita, von Winterthur, in Aeschi SO, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 4599272, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rübenverlade- und Transportring Seeland, in Aarberg, CH-073.5.006.034-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2006, S. 4, Publ. 3471338).
Statutenänderung:
16.04.2008.
Firma neu:
Rübenring Genossenschaft für einen wirtschaftlichen Rübenverlad.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe das Reinigen und Verladen der Zuckerrüben wirtschaftlich zu organisieren.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung von Amtes wegen gemäss Art. 87 Abs. 1 j HRegV] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. ].
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Känel, Peter, von Bargen BE, in Bargen BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier/Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Ernst, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salvisberg, Beat, von Mühleberg, in Kiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3471338, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rübenverlade- und Transportring Seeland, in Aarberg, CH-073.5.006.034-7, das Verladen und Transportieren der Zuckerrüben aus der Region Seeland/Aarberg usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.1999, S. 6362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Daniel, von Rapperswil BE, in Grossaffoltern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier/Sekretär;
Fiechter, Ueli, von Dürrenroth, in Worben, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Stephan, von Rohrbachgraben, in Kappelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Martin, von Trub, in Seedorf BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Peter, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Kirchlindach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Joachim, von Mühleberg, in Kirchlindach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Martin, von Leimiswil, in Ipsach, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier und Sekretär];
Hurni, Fritz, von Ferenbalm, in Rosshäusern (Mühleberg), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Peter, von Galmiz, in Galmiz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Beat, von Meinisberg, in Meinisberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Peter, von Landiswil, in Rapperswil BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Urs, von Landiswil, in Utzenstorf, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Ernst, von Kallnach, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederried bei Kallnach].