Reports for Berno Marthaler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Berno Marthaler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5585112, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
InfineX AG, in Freienbach, CH-020.3.025.945-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 9, Publ. 3068824).
Statutenänderung:
1.04.2010.
Zweck neu:
Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 1.4.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindschädler, Andreas, von Erlenbach ZH und Zürich, in Hombrechtikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf, Mitglied der Direktion];
Cadalbert, Ignaz, von Rueun, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Publication number: 2410150, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
InfineX AG, bisher in Männedorf, CH-020.3.025.945-2, Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.2003, S. 21, Publ. 833266).
Gründungsstatuten:
24.06.2002.
Statutenänderung:
11.08.2004.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Fällmisstrasse 13A, 8832 Wilen SZ.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesell-schaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, rechtsgültig durch Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Sandra, von Alberswil, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Männedorf, Mitglied der Direktion, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Cadalbert, Ignaz, von Rueun, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Adwista Treuhand, Ganz, Gruber & Partner, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.
Publication number: 833266, Commercial Registry Office Zurich, (20)
InfineX AG, in Männedorf, Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2002, S. 24, Publ. 541402).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Männedorf, Mitglied der Direktion, mit Einzelunterschrift.