Reports for Guy Martenet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guy Martenet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1388875, Commercial Registry Office Valais, (621)
Carrosserie Martenet frères, à Troistorrents, CHE-103.312.241, société en nom collectif (No. FOSC 999 du 21.04.1987, p. 1523).
Nouvelle nature juridique:
Entreprise individuelle.
Nouvelle raison de commerce:
Carrosserie Martenet.
Nouvelle adresse:
Cheseaux 9, 1872 Troistorrents. Suite à la sortie de l'associé Gérard Martenet, la société en nom collectif est dissoute et radiée;
Guy Martenet, jusqu'ici associé, continue les affaires en tant qu'entreprise individuelle conformément à l'art. 579 CO.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martenet, Gérard, de Troistorrents, à Troistorrents, associé, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Martenet, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: associé avec signature collective à deux].
Publication number: 6577642, Commercial Registry Office Valais, (621)
FONDATION DU CARILLON POUR LA PAIX, à Troistorrents, CH-621.7.006.140-9, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6537240).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cottier, Anton, de Jaun, à Fribourg, membre, sans droit de signature;
Défago, Jean-Michel, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Donnet née Donnet, Jeanne, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Dubosson née Witschi, Béatrice, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Dubosson, Jean-Marc, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Maillard, Aloïs, de Orsières, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Martenet, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Monay-Michaud, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Dubosson, Albin, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier [précédemment: membre sans droit de signature];
Carraux, Martial-Emmanuel, de Vouvry, à Leytron, membre, sans droit de signature [précédemment: à Troistorrents];
Erbeia, François, de Vandoeuvres, à Vandoeuvres, membre, sans droit de signature [précédemment: président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Aymon, Philippe, de Ayent, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Preitner née Tagan, Evelyne, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Défago, André, de Saint-Maurice, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
AMV Conseils & Révision SA (CH-621.9.002.683-4), à Monthey, organe de révision.
Publication number: 4091436, Commercial Registry Office Valais
Centre Régional TEXTURA OROP, à Monthey, CH-621.5.002.588-4, favoriser la réinsertion voire l'insertion professionnelle et sociale des personnes sans emploi, etc..., société coopérative (FOSC no 215 du 06.11.2001, p. 8703).
Modification des statuts:
21.06.2007.
Nouvelle raison sociale:
Centre Régional Travail & Orientation.
Nouvelle adresse:
Chemin d'Arche 39, Case postale 60, 1870 Monthey 1.
Nouveau but:
favoriser la réinsertion voire l'insertion professionnelle et sociale des personnes sans emploi en développant et exploitant différents secteurs d'activités indépendants et complémentaires, à savoir: sous l'enseigne 'Valtex', une secteur de production lié au ramassage, recyclage, vente de textiles et de tout autre produit réutilisable;
sous l'enseigne 'Passerelle', un secteur d'ateliers proposant certains domaines de développement professionnel et personnel (administratif, manuel, créatif) et un secteur d'activité extérieure auprès de communes et d'associations à but non lucratif;
sous l'enseigne 'Monac', un secteur d'Entreprise d'Entraînement, entreprise de pratique commerciale et administrative, qui développe des solutions professionnelles et sociales facilitant l'intégration dans l'économie;
sous l'enseigne 'Semo', une secteur Semestre de Motivation, mesure de transition entre l'école et le monde du travail, proposant différents ateliers pratiques, développant des solutions liées à l'apprentissage professionnel et à l'intégration sociale;
toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière convergente.
Personnes et signatures radiées:
Dupont, Alain, de Vouvry, à Monthey, membre, avec signature collective à deux;
Damay, Pierre, de Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Rittener, Robert, de Château-d'Oex, à Aigle, membre, sans droit de signature;
Kohler, Patrick, de Genève, à Corcelles-sur-Chavornay, membre, sans droit de signature;
Martenet, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Farquet, Nicolas, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Richard, Francis, de Genève et Mex VS, à Muraz (Collombey), directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Coppey, Stéphane, de Vétroz et Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux;
Avanthay, Fabrice, de Champéry, à Val-d'Illiez, membre, sans droit de signature;
Eggs, Nathalie, de Sierre, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Gerster, Frédéric, de Zeihen, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Manco, Stephane, de Fey, à Yverdon (Yverdon-les-Bains), membre, sans droit de signature;
Roulin, Pierre-Yves, de Provence, à Aigle, membre, sans droit de signature;
Granger, Alain, de Troistorrents, à Troistorrents, directeur, avec signature collective à deux;
Curdy, Stéphane, de Port-Valais, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux;
Chazal, Eric, de Evionnaz, à Collombey-Muraz, directeur, avec signature collective à deux.