Reports for Fabienne Martenet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabienne Martenet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5134040, Commercial Registry Office Valais
SISMIC SA, précédem. à Monthey, CH-621.3.004.405-4, société anonyme (FOSC no 188 du 30.09.2002, p. 15, publ. 664116).
Modification des statuts:
29.06.2009.
Nouveau siège:
Troistorrents.
Nouvelle adresse:
Ch. de la Cheminée 21, Case postale 37, 1872 Troistorrents. Abrogation de la clause d'apport [précédemment: selon convention du 10.06.1999, apport pour CHF 146'121.90 de matériel audio-visuel, pour CHF 500.-- d'une imprimante et pour CHF 200.-- d'un disque dur, le tout accepté pour ces prix et payé, à due concurrence aux apporteurs, par remise respective de 993, 5 et 2 actions de CHF 100.-- imputées sur le capital].
Nouvelles communications aux actionnaires:
communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration de l'administrateur unique du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Bucofi SA, à Saint-Maurice, organe de révision;
Martenet, Fabienne, de Troistorrents, à Troistorrents, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Miéville, Pascal, de Belmont-sur-Yverdon, à Troistorrents, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président].
Publication number: 664116, Commercial Registry Office Valais
SISMIC SA, à Monthey, services dans les domaines de l'audio, du visuel et du multi-média, etc.... (FOSC no 158 du 19.08.2002, p. 12).
Personne et signature radiée:
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Miéville, Pascal, de Belmont-sur-Yverdon, à Troistorrents, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Martenet, Fabienne, de Troistorrents, à Troistorrents, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux avec le président].
Publication number: 605410, Commercial Registry Office Valais
SISMIC SA, précédem. à Troistorrents, services dans les domaines de l'audio, etc... (FOSC no 124 du 30.06.1999, p. 4393).
Modification des statuts:
9.08.2002.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
Ruelle des Anges 5, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personnes:
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Martenet, Fabienne, de Troistorrents, à Troistorrents, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Miéville, Pascal, de Belmont-sur-Yverdon, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].