Reports for Benoît Mariéthoz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Benoît Mariéthoz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005537123, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sierro Construction Sàrl, à Hérémence, CHE-109.371.940, société à responsabilité limitée (No. FOSC 81 du 28.04.2020, Publ. 1004879078).
Nouvelle adresse:
c/o André Sierro , Rue Centrale 32, 1987 Hérémence.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hoirie de feu Roger Sierro, composée de Lysiane Sierro, de Hérémence, à Hérémence;
Yannik Sierro, de Hérémence, à Hérémence;
Hervé Sierro, de Hérémence, à Hérémence;
représentée par Yannik Sierro, associée, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Sierro, Yannik, de Hérémence, à Hérémence, gérant, avec signature collective à deux, ;
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion, à Sion (CH-626.9.000.622-7), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Mariéthoz, Benoît, de Nendaz, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: gérant, avec signature individuelle, ]. Selon déclaration du 20.01.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1004879078, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sierro Construction Sàrl, à Hérémence, CHE-109.371.940, société à responsabilité limitée (No. FOSC 152 du 09.08.2011, p.0, Publ. 6289132).
Nouvelle adresse:
c/o Yannik Sierro , Route de la Fin 10, 1982 Euseigne.
Inscription ou modification de personne(s):
Mariéthoz, Benoît, de Nendaz, à Sion, gérant, avec signature individuelle, .
Publication number: 3615167, Commercial Registry Office Valais, (626)
André Sierro SA, à Sion, CHE-105.907.557, société anonyme (No. FOSC 27 du 10.02.2014, Publ. 1336529).
Inscription ou modification de personne(s):
Mariéthoz, Benoît, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].