Reports for Christian Mari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Mari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005594798, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rivera Media GmbH, in Zug, CHE-109.890.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078457).
Statutenänderung:
14.10.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberbörsch, Denise, von Zürich, in Lugano, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberbörsch, Michel, von Zürich, in Kragujevac (RS), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Prachuab Khiri Khan (TH), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Brown Douglas, Renée Jeanette, von Zürich, in Ulm (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mari, Christian, von Monteceneri, in Monteceneri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005437966, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Eco Impianti SA, in Gambarogno, CHE-104.460.921, società anonima (Nr. FUSC 20 del 28.01.2022, Pubbl. 1005392495).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mari, Christian, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: HR02-1005081243, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Dexe Swiss Sagl, in Chiasso, CHE-279.158.613, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 83 del 01.05.2015, p.0, Pubbl. 2130331).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Crippa, Stefania, cittadina italiana, in Como (IT), socia e presidente della gerenza, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00 [finora: in Lugano, socia e gerente, con firma individuale];
Mari, Christian, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), gerente, con firma individuale.