Reports for Andri Marguth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andri Marguth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005048015, Commercial Registry Office Graubünden
Viamala Tourismus, in Rheinwald, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936617).
Statutenänderung:
16.09.2020. [Die Statutenänderung betrifft keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollegger-Banzer, Daniela, von Domleschg, in Scharans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dönz, Barbara, von Urmein, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simmen-Wanner, Sabina, von Splügen, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gredig, Daniela, von Sils im Domleschg, in Zillis-Reischen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Martin, von Sumiswald, in Bonaduz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michael, Gian, von Donat, in Donat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cantieni, Martin, von Andeer, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Thusis];
Heinz, Tamara, von Thusis, in Sufers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004488750, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Viamala Tourismus, in Splügen, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Philipp, von Tschappina, in Lantsch/Lenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürbi, Daniel, von Zürich, in Andeer, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löschl-Burkhardt, Angela, von Ruschein, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dönz, Barbara, von Urmein, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simmen-Wanner, Sabina, von Splügen, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3130961, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Viamala Tourismus, in Splügen, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6662578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Catrina, Gian, von Andeer, in Andeer, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komposch, Christian, von Thusis, in Thusis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luzi, Sibille, von Tomils und Avers, in Avers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger-Banzer, Daniela, von Domleschg, in Scharans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vaz/Obervaz und Tomils, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Philipp, von Tschappina, in Lantsch/Lenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loi, Bruno, von Thusis, in Avers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michael, Gian, von Donat, in Donat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.