Reports for Daniel Maret
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Maret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1243623, Commercial Registry Office Valais, (621)
Maret et May SA, à Bagnes, CHE-101.342.739, société anonyme (No. FOSC 3 du 07.01.2009, p. 20, Publ. 4814500).
Nouvelle raison sociale:
Maret et May SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 06.12.2013.
Adresse de liquidation:
Ch. du Collège 4, 1934 Le Châble VS.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maret, Pierre, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].
Publication number: 5432484, Commercial Registry Office Valais, (621)
Sogesa Société de Gestion des Energies SA, à Bagnes, CH-621.3.001.347-0, société anonyme (FOSC no 209 du 28.10.2008, p. 18, publ. 4709134).
Personnes et signatures radiées:
Maret, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vaudan, Angelin, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Joris, Philippe, de Vollèges, à Levron (Vollèges), administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Delamorclaz, Elisabeth, de Bagnes, à Villette (Bagnes), administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Fumeaux, Eric, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Maret, Christophe, de Conthey, Vétroz et Vollèges, à Vollèges, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 5381586, Commercial Registry Office Valais, (621)
Chappot & Maret Sàrl, à Charrat, CH-621.4.007.187-5, société à responsabilité limitée (FOSC no 118 du 23.06.2009, p. 29, publ. 5085206).
Modification des statuts:
23.11.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Maret, Daniel, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Chappot, Antoine, de Charrat, à Charrat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--].