Reports for Jean-Charles Marchetti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Charles Marchetti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3545285, Commercial Registry Office Valais, (621)
GESSIMO SA, à Monthey, CHE-114.472.334, société anonyme (No. FOSC 107 du 05.06.2014, Publ. 1539091).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Mabillard, Claude, de Bagnes, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Marchetti, Jean-Charles, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Rouiller-Monay, Guy, de Troistorrents, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Borgeaud, Gilles, de Collombey-Muraz, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Daniel, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Tornare, Jean-Marc, de Monthey et Charmey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppex, Patrice, de Monthey, à Monthey, administrateur-délégué et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Borgeaud, Eric, de Vionnaz, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Contat, Pierre, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Délitroz, Yannick, de Ardon, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 6227362, Commercial Registry Office Valais, (621)
GARAGE DE MONTHEY SA, à Monthey, CH-621.3.001.791-7, société anonyme (No. FOSC 112 du 12.06.2008, p. 18, Publ. 4520266).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marchetti, Jean-Charles, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 4633820, Commercial Registry Office Valais
GESSIMO SA, à Monthey, CH-621.3.007.243-4, Rue Clos-Donroux 1, 1870 Monthey, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
24.07.2008.
But:
gérer et exploiter des terrains, des immeubles de sites industriels, mettre en valeur leurs aménagements existants (cf statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personnes inscrites:
Mariétan, Fernand, de Champéry, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Cornut, Daniel, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Guy, de Troistorrents, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Cutruzzola, Francine, de Füllinsdorf, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Mabillard, Claude, de Bagnes, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Marchetti, Jean-Charles, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Lattion, Jean-Daniel, de Saxon, à Baulmes, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, à Monthey (CH-621.3.002.730-2), organe de révision.