Reports for Joseph Marchand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joseph Marchand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6595742, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Basil-Invest AG, in Basel, CH-270.3.000.578-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 6, Publ. 2926066).
Statutenänderung:
08.03.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Soweit die Adressen der Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen auch durch eingeschriebene Briefe, per Telefax oder e-Mail oder durch Zustellung gegen Empfangsbestätigung erfolgen. Mit Erklärung vom 09.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PICO TREUHAND AG, in Basel, Revisionsstelle;
Marchand, Joseph, von Soubey, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gijon Mendoza, Carlos Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2926066, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Basil-Invest AG, in Basel, CH-270.3.000.578-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2005, S. 5, Publ. 2779912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Peter, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Joseph, von Soubey, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2830880, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GLOBALMARK SA, in Muttenz, CH-280.3.003.748-4, Führen einer Treuhand- und Rechtsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2004, S. 5, Publ. 2132320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Joseph, von Soubey, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grenier, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Riedisheim (FR), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Viol, Milko, französischer Staatsangehöriger, in St. Louis (FR), Direktor, mit Einzelunterschrift.