Reports for Thomas Manser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Manser
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Manser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3976433, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sortenorganisation (SO) Tilsiter Switzerland GmbH, in Weinfelden, CHE-105.004.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3871215).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker, Adolf, von Wittenbach, in Wittenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Hardegger, Beatrix, von Gams, in Jonschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Hardegger, Josef, von Gams, in Jonschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Koller, Josef, von Appenzell, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Manser, Thomas, von Appenzell, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Strähl, Hans-Peter jun., von Sulgen und Berg (TG), in Siegershausen (Kemmental), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Käsereigenossenschaft Klein-Bäretswil (CH-020.5.900.823-7), in Bäretswil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sennereigenossenschaft Juckern-Dillhaus und Umgebung (CH-020.5.901.378-4), in Bauma, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sennereigenossenschaft Wila (CH-020.5.901.420-8), in Wila, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Philipp Josef, von Appenzell, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Koller, Philipp, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (CHE-103.443.676), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 33'000.00];
Hardegger Käse AG (CHE-178.134.271), in Jonschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Käserei Bräägg AG (CHE-167.293.965), in Kirchberg SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Strähl Käse AG (CHE-105.773.908), in Siegershausen (Kemmental), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Strähl Käse AG (CH-440.3.004.030-7), in Kemmental, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Säntis AG (CHE-104.014.875), in Wittenbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 5616352, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sortenorganisation (SO) Tilsiter Switzerland GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.012.316-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 16, Publ. 5288100).
Statutenänderung:
22.04.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käsereigenossenschaft Linden-Wittenbach, in Wittenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sennereigenossenschaft Bauma, in Bauma, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sennereigenossenschaft Ringwil, in Hinwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Kaufmann, Max, von Aeschi SO, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Wolff, Hansruedi, von Erlen, in Hombrechtikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Emmi Käse AG, Käserei REFA, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Bürgi Prod.- & Handels - AG, in Herdern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Milchlieferungsverein Untersee, in Salenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann Käse AG (CH-035.3.011.611-6), in Zollikofen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Baumann Käse AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Bodensee Käse AG (CH-440.3.012.147-3), in Hefenhofen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Bodensee Käse AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Diriwächter AG (CH-320.3.048.712-5), in Nesslau-Krummenau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Diriwächter AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Emmi Käse AG (CH-100.3.015.950-6), in Luzern, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Emmi Käse AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Fuchs + Co. AG (CH-320.3.003.917-3), in Rorschach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Fuchs + Co. AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Genossenschaft Ostschweizer Milchverarbeiter (OMV) (CH-320.5.000.037-3), in Bronschhofen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00 [bisher: Genossenschaft Ostschweizer Milchverarbeiter (OMV), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
H. & R. Habegger AG (CH-320.3.050.041-3), in Nesslau-Krummenau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: H. & R. Habegger AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
InterCheese AG (CH-100.3.028.704-3), in Hildisrieden, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: InterCheese AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Käserei Rüegg GmbH (CH-020.4.025.966-7), in Hinwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Käserei Rüegg GmbH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Käserei Studer AG (CH-440.3.009.222-1), in Hefenhofen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Käserei Studer AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Käsereigenossenschaft Klein-Bäretswil (CH-020.5.900.823-7), in Bäretswil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Käserei-Genossenschaft Kleinbäretswil, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Käsereigenossenschaft Krümmenswil (CH-320.5.001.927-8), in Nesslau-Krummenau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Käsereigenossenschaft Krümmenswil, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Käsereigenossenschaft Maseltrangen (CH-320.5.005.675-7), in Schänis, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Käsereigenossenschaft Maseltrangen, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Lustenberger & Dürst AG (CH-170.3.004.983-5), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Lustenberger & Dürst AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Milchproduzenten-Genossenschaft Riedt-Gibswil und Umgebung (CH-020.5.901.092-7), in Wald ZH, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Milchproduzenten-Genossenschaft Ried-Gibswil, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Milchproduzentenverein Ringwil, in Hinwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Rutz Käse AG (CH-320.3.002.224-8), in Wittenbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Rutz Käse AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Säntis Genossenschaft (CH-320.5.005.665-3), in Wittenbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Käsereigenossenschaft Linden-Wittenbach, in Wittenbach (CH-320.5.005.665-3) und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Schwyzer Milchhuus AG (CH-130.0.000.517-0), in Schwyz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Schwyzer Milchhuus AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Sennereigenossenschaft Juckern-Dillhaus und Umgebung (CH-020.5.901.378-4), in Bauma, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Sennereigenossenschaft Jucker-Dillhaus und Umgebung, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Sennereigenossenschaft Wila (CH-020.5.901.420-8), in Wila, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Sennereigenossenschaft Wila, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Strähl Käse AG (CH-440.3.004.030-7), in Kemmental, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Strähl Käse AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Thurgauer Milchproduzenten (CH-440.5.000.165-6), in Weinfelden, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00 [bisher: Thurgauer Milchproduzenten, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Verband Schweizerischer Tilsiterhandelsfirmen (VSTH) Genossenschaft (CH-320.5.031.903-6), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Verband Schweizerischer Tilsiterhandelsfirmen (VSTH), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Verein Schloss Herdern (CH-440.6.004.996-2), in Herdern, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Schloss Herdern, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Vereinigte Milchbauern Mitte - Ost Genossenschaft (CH-020.5.901.515-5), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00 [bisher: Vereinigte Milchbauern Mitte - Ost, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00];
Walter Schmitt AG (CH-440.3.006.167-8), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Walter Schmitt AG, in Affeltrangen, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher Milchkäuferverband (Z.M.K.V.) Genossenschaft (CH-020.5.901.745-0), in Hinwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher: Zürcher Milchkäuferverband (Z.M.K.V.), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Manser, Thomas, von Appenzell, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Thalmann Treuhand AG].
Publication number: 5373548, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Thomas Manser Käserei Bräägg, in Kirchberg SG, CH-320.1.066.258-5, Brääggfeld 1357, 9602 Bazenheid, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Käserei mit Schweinehaltung.
Eingetragene Personen:
Manser, Thomas, von Appenzell, in Bazenheid (Kirchberg SG), Inhaber, mit Einzelunterschrift.