Reports for Marcel Mande
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Mande
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3065560, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Teplitz AG, in Zürich, CH-020.3.925.872-3, Handel mit und Fabrikation von modischen Textilprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 21, Publ. 2451310).
Firma neu:
Teplitz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Publication number: 2516410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Friedhöfe der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.7.000.434-6, Mittel welche im Sinne und Geiste des jüdischen Kultus, bezw, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 23, Publ. 810512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Walter, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teplitz, Harry, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2488370, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.246-7, Vereinigung von Juden in Zürich und Umgebung, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2002, S. 20, Publ. 346960).
Statutenänderung:
7.07.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teplitz, Harry, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimann, Kurt, von Sursee und Lengnau AG, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Walter, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Vizepräsident und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haymann, Feiga, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, Dale, von Lengnau AG, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günzburger, Bertin, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popper, Miriam, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.