Reports for Eva Maissen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eva Maissen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005636742, Commercial Registry Office Zurich, (20)
versaLex AG, in Zollikon, CHE-386.801.691, Rebwiesstrasse 44, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Karin, von Schwyz, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Eva, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004788283, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft (SDG), in Baden, CHE-107.344.932, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586813).
Statutenänderung:
07.09.2019.
Name neu:
diabetesschweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(diabètesuisse) (diabetesvizzera).
Zweck neu:
Verbesserung der Lage der Diabetes-Betroffenen in der Schweiz, insbesondere die geeignete Instruktion, die Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe und psychosoziale Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen, die Aufklärung der Öffentlichkeit, wie auch die Früherfassung der Diabetes mellitus und die Unterstützung der Erforschung wissenschaftlicher und sozialer Probleme der Krankheit, der Verein vertritt als Patientenorganisation die Anliegen der Diabetikerinnen und Diabetiker aus einer interdisziplinären Optik gegenüber den Anspruchsgruppen, insbesondere aus Politik, Industrie und Wissenschaft.
Mittel neu:
[Berichtigung zum im SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 5932 vom 04.06.2009 ] [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden, Subventionen und übrige Einnahmen.]. Mitgliederbeiträge, Dienstleistungserträge, Spenden und Legate, Leistungsvereinbarungen mit Privaten oder der öffentlichen Hand, Sponsoring-Beiträge sowie übrige Einnahmen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Sponsorenbeiträge, Spenden und Legate, Leistungsvereinbarungen mit Privaten oder mit der öffentlichen Hand sowie übrige Einnahmen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ow, Swen, von Flurlingen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugger Schmidt, Caroline, von Wallbach, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Margrit, von Seeberg, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Nicole, von Zürich, in Brugg AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagon, Isabelle, von Rorschach, in Hérémence, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arzier-Le Muids, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Dominik, von Diepoldsau, in Horw, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Christian, von Muhen, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maissen, Eva, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Fortunat, von Churwalden, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.