Reports for Katia Maisonneuve
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katia Maisonneuve
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1805177, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SOFGEN Consulting AG, bisher in Buchs SG, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1326083).
Gründungsstatuten:
10.08.2005.
Statutenänderung:
03.10.2014.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Israël, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Israel, Simon André, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Török, Dr. András, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Daniel, von Schwellbrunn, in Dättlikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Simon, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PKF Geneva SA (CHE-103.327.449), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PKF Geneva SA (CH-660.0.452.983-4)].
Publication number: 1402475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solution Architects Group AG, in Zürich, CHE-113.685.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Israel, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.191-1)].
Publication number: 1357499, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solution Architects Group AG, in Zürich, CHE-113.685.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger, Simon, von Marthalen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Israel, Simon André, von Founex, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.