Reports for Joachim Maier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Joachim Maier
Newest SOGC notifications: Joachim Maier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004803558, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Althus, in Zollikon, CHE-115.699.863, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, S.0, Publ. 1249141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyerhans Maier, Ruth, von Sursee, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Christina, von Pontresina, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Lukas, von Habkern, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004564042, Commercial Registry Office Zurich, (20)
irganic GmbH, in Zürich, CHE-101.953.363, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S.0, Publ. 6074674).
Statutenänderung:
04.02.2019.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
c/o Joachim Maier, Seestrasse 69, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, die Erbringung von Dienstleistungen sowie Beratung und Handel im Bereich der digitalen und analogen Kommunikation. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Förderung der konzeptionellen Weiterentwicklung und der kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzung des von Joachim Maier und René Bauer entwickelten und umgesetzten digitalen Kommunikations-Werkzeugs niclas [='nowledge integrating community-based labelling + access system]. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Bauer, René, von Homburg, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Homburg, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Bauer, Adrian, von Homburg, in Homburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Staib, Daniel, von Zürich, in Richterswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Publication number: 1249141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Althus, in Zollikon, CHE-115.699.863, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 23, Publ. 5650170).
Domizil neu:
Alte Landstrasse 45, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanders, Jürn Hildert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heumann, Agneta, von Oetwil am See, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lacôte, Nathalie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lemke, Kristina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Christoph, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyerhans Maier, Ruth, von Sursee, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eyhorn, Frank Michael, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zürich];
Tischer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].