Reports for Alain Mahaux
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Mahaux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
J.T.M., Jan Tanner Management AG, bisher in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2000, S. 6404).
Gründungsstatuten:
12.08.1997.
Statutenänderung:
5.09.2001.
Firma neu:
Tanner Weber García, Agentur für Advertising & Marketing Services AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rautistrasse 75, 8048 Zürich.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Event-Marketing und Werbung;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit die Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahaux, Alain, belgischer Staatsangehöriger, in Dion le Val (B), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Scheurer, Raymond, von Büren an der Aare, in Schönenbuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vontron Verwaltungen AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Tanner, Jan, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, mit Einzelunterschrift];
García, Julían, spanischer Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thomas, von Zollikon, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
J.T.M., Jan Tanner Management AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 23.06.2000, S. 4260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuner, Roland, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Wilfred, von Basel und Hölstein, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahaux, Alain, belgischer Staatsangehöriger, in Dion le Val (B), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Raymond, von Büren an der Aare, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.