Reports for Martin Märki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Märki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3227277, Commercial Registry Office Zug, (170)
MC Gerüst GmbH, in Neuheim, CHE-112.369.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025065).
Firma neu:
MC Gerüst GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Kevin, von Herisau, in Menziken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Märki, Martin, von Mönthal, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BB Treuhand AG (CHE-101.822.755), in Baar, Liquidatorin.
Publication number: 3025065, Commercial Registry Office Zug, (170)
MIIH GmbH, in Zug, CHE-112.369.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475781).
Statutenänderung:
16.08.2016.
Firma neu:
MC Gerüst GmbH.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
Tal 2, 6345 Neuheim.
Zweck neu:
Betrieb einer Bauunternehmung und Ausführung von Bauarbeiten, insbesondere Gerüstbau;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Jürg, von Meierskappel, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hegglin-Tavares, Camila, brasilianische Staatsangehörige, in Walchwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hegglin, Peter, von Menzingen, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Martin, von Mönthal, in Neuheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Christen, Kevin, von Herisau, in Menziken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.