Reports for Paul Mäder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Paul Mäder
Newest SOGC notifications: Paul Mäder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5074644, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mäder Ingenieurunternehmung GmbH, in Bern, CH-035.4.017.254-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.1998, S. 452). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Paul, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3319946, Commercial Registry Office Berne, (36)
Interessengemeinschaft Sonne AG, in Bern, CH-035.3.009.749-8, Betrieb des Gasthofes 'zur Goldenen Sonne', in Riggisberg usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30.07.2003, S. 3, Publ. 1108798).
Firma neu:
Interessengemeinschaft Sonne AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Paul, von Mühleberg, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten bei Bern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Mäder Ingenieurunternehmung GmbH, in Bern, Viktoriastrasse 69, 3013 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.01.1998.
Zweck:
Betrieb eines Ingenieurbüros sowie als Generalunternehmerin Erbringen aller damit im Zusammenhang stehenden Planungs-, Beratungs- und Projektierungsdienstleistungen;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Büroeinrichtungsgegenstände gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste zum Preise von höchstens CHF15000 zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Mäder Sonja, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19000;
Mäder, Paul, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF1000.