Reports for Manuel Mächler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Mächler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006089083, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Snus Club AG, in Schübelbach, CHE-436.972.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543892).
Statutenänderung:
11.04.2024.
Firma neu:
Pelagos AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Innerthal.
Domizil neu:
Halten 6, 8858 Innerthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Software-Produkten und Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Aktienkapital neu:
CHF 193'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 193'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Aktien neu:
193'333 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'333 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Ian Dean, von Seltisberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mächler, Manuel, von Vorderthal, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Sabine, von Sempach, in Eich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005537380, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sixa AG, in Zürich, CHE-187.567.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Markus, von Nesslau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göckeritz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Manuel, von Vorderthal, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005103112, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Snus Club AG (Snus Club SA) (Snus Club Ltd.), in Schübelbach, CHE-436.972.492, Wisshaltenstrasse 26, 8862 Schübelbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Genussmitteln und Tabakwaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schäfer, Ian Dean, von Seltisberg, in Göttingen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göckeritz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Manuel, von Vorderthal, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.