Reports for Don John Dinuk Madawela
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Don John Dinuk Madawela
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2432247, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Par-Concept AG, in Freienbach, CHE-101.587.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956879).
Firma neu:
Par-Concept AG in Liquidation. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Marc Gilbert, von Muhen, in Morrens VD, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bülach, Präsident mit Einzelunterschrift];
Madawela, Don John Dinuk, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Colombo (LK), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7127294, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Par-Concept AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.001.730-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, S. 0, Publ. 6862250).
Gründungsstatuten:
31.03.1989.
Statutenänderung:
05.12.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei Antana Holding GmbH, Seestrasse 112, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Sie kann Finanzierungsgeschäfte ausführen sowie Vermögen für eigene und für Rechnung Dritter verwalten. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen;
darunter fällt insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 5.12.12 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fueter, Eduard R., von Bern und Wädenswil, in Au, Gemeinde Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bolt, in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Marc Gilbert, von Muhen, in Bülach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Madawela, Don John Dinuk, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Colombo (LK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.